Jan Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYSK KLOAKENTREPRISE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.303' DKK NS33 Invest, Tjæreborg ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.427' DKK JYSK KLOAKENTREPRISE ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 40.326' DKK NS47 ApS (2018-19) |
Største gæld: | 18.055' DKK AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1992 (2013-14) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos JYSK KLOAKENTREPRISE ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af JYSK KLOAKENTREPRISE ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 1408952279
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2010 hos JYSK KLOAKENTREPRISE ApS i hvervet som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Jan Christensen nu besiddet i 14 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anlæg af ledningsnet til væsker. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 406' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JLAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
NSJ TJÆREBORG APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1992
Via JLAS HOLDING ApS -
JYSK KLOAKENTREPRISE ApS
Via JLAS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NSJ TJÆREBORG APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2020 -
JLAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1992
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2023 -
NSJ TJÆREBORG APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1992
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023 -
NS33 Invest, Tjæreborg ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
NS33 Invest, Tjæreborg ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.05.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
31.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
10.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.08.2019 - 18.10.2023
Bestyrelsesmedlem
24.08.2020 - 27.02.2023
Bestyrelsesmedlem
27.02.2023 - 15.05.2023
Bestyrelsesmedlem
07.06.2023 - 18.10.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2012 - 17.03.2022
Reel ejer
31.01.2014 - 30.10.2018
Reel ejer
31.10.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
07.08.2019 - 11.05.2020
Ejerandel: 50-66.65%
Jan Christensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JLAS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.904' DKK.
• NSJ TJÆREBORG APS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.904' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jan Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NSJ TJÆREBORG APS landede et overskud på 3.563' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor JYSK KLOAKENTREPRISE ApS landede et underskud på 3.427' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Henry Heiberg.