Anders Bergmann
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERGMANN CONSULTING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 269.018' DKK ESE-HOLDING A/S (2015) |
Største underskud: | -36.565' DKK STRATOS INVEST A/S (2022) |
Største egenkapital: | 367.476' DKK ESE-HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 92.057' DKK VESTJYSK PARTNERSHIP A/S (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos STRATOS INVEST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JPI HOLDING A/S (8 år 11 måneder) |
Seed: 362940538
Karrieren som erhvervsleder startede i 2010 i BERGMANN CONSULTING ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Anders Bergmann i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 13. marts 2013.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anders Bergmann ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
Anders Bergmann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
ESE-HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2017 -
DHC Invest 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2019 -
RIKLIN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
DHC Invest 2019 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2019
Tidslinje (26)
-
STRATOS INVEST A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
VESTJYSK PARTNERSHIP A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2019
Registreringsdato: 30.10.2019 -
Tournon 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor STRATOS INVEST A/S kunne fremvise et overskud på 65.972' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RIKLIN ApS kunne fremvise et underskud på 24.134' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.677' DKK (STRATOS INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (Anders Bergmann ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 252.611' DKK (STRATOS INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.773' DKK (Anders Bergmann ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Lisbeth Petersen.