Lis Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | INDUFLEX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.128' DKK INDUFLEX A/S (2016-17) |
Største underskud: | -466' DKK ABN NR. 280 ApS (Nu: LIS LARSEN HOLDING ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 26.847' DKK ABN NR. 280 ApS (Nu: LIS LARSEN HOLDING ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 38.815' DKK INDUFLEX A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos INDUFLEX A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INDUFLEX A/S (35 år 7 måneder) |
Seed: 2058615886
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1989 ved INDUFLEX A/S (tidligere A/S PSE NR. 3031) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Lis Larsen nu bestreddet i 35 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.217' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LIS LARSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Drosbjerg Holding A/S
Via LIS LARSEN HOLDING ApS -
SAB DROSBJERG ApS
Via Drosbjerg Holding A/S
Direktørposter (1)
-
LIS LARSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.1996
Bestyrelsesposter (1)
-
LIS LARSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
LIS LARSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
INDUFLEX A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2018
Registreringsdato: 10.09.2018 -
Innoflex A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2018
Registreringsdato: 04.04.2018
Blå bog (fortsat)
Lis har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.05.1996 - Stadig aktiv
Direktør
03.12.1996 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1989 - Stadig aktiv
Direktør
22.12.2011 - 10.09.2018
Reel ejer
01.07.2014 - 30.11.2019
Ejerandel: 51% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
15.05.2017 - 04.04.2018
Ejerandel: 51%
Lis Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LIS LARSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.006' DKK. Igennem holdingselskabet LIS LARSEN HOLDING ApS har Lis derfor også ejerandele i Drosbjerg Holding A/S (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Lis Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor INDUFLEX A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.128' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ABN NR. 280 ApS (Nu: LIS LARSEN HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 466' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.217' DKK (INDUFLEX A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.006' DKK (ABN NR. 280 ApS (Nu: LIS LARSEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 10.611' DKK (INDUFLEX A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Torben Simonsen.