Ole Vilhelm Kaack
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Aktieselskabet af 05.05.1969 (Direktør) |
Største overskud: | 11.856' DKK KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S (2020) |
Største underskud: | -11.790' DKK BLIKA A/S (Nu: Aktieselskabet af 05.05.1969) (2016) |
Største egenkapital: | 40.126' DKK KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 44.797' DKK BLIKA A/S (Nu: Aktieselskabet af 05.05.1969) (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Aktieselskabet af 05.05.1969 (9 måneder) |
Seed: 1659673097
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 hos Aktieselskabet af 05.05.1969 (tidligere BLIKA A/S) som Direktør. Titlen som Direktør havde Ole Vilhelm Kaack i 9 måneder, inden stoppet den 27. maj 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 3.968' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. september 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2024
Tidslinje (3)
-
KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
BLIKA A/S (Nu: Aktieselskabet af 05.05.1969)
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2010
Registreringsdato: 27.05.2010 -
BLIKA A/S (Nu: Aktieselskabet af 05.05.1969)
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2009
Registreringsdato: 18.08.2009
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.08.2009 - 27.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab