Ulrik Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEIF LARSEN AUTOHANDEL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64.542' DKK I. P. JACOBSEN CENTER A/S (2018-19) |
Største underskud: | -29.864' DKK I. P. JACOBSEN CENTER A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 326.725' DKK Selected Car Group A/S (2023-24) |
Største gæld: | 2.199.549' DKK SELECTED CAR LEASING A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos SELECTED CAR LEASING A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LEIF LARSEN AUTOHANDEL ApS (30 år 5 måneder) |
Seed: 2028002824
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 ved LEIF LARSEN AUTOHANDEL ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Ulrik Larsen nu besiddet i 30 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 234' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS AF 19. NOVEMBER 1998
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Enterprise One ApS
Via ApS AF 19. NOVEMBER 1998 -
Enterprise Two ApS
Via Enterprise One ApS -
Middelfartvej 84 ApS
Via Enterprise Two ApS -
Baaring Ejendomsinvest ApS
Via Enterprise One ApS -
Racegroup ApS
Via ApS AF 19. NOVEMBER 1998
Direktørposter (8)
-
DC Workshop ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2024 -
Selected Car Investment 2 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2021 -
SCI VSO Feeder 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2022 -
Selected Car Investment 1 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2020 -
Fabriksvej 2, Nr Åby, Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2016 -
Selected Car Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2022 -
Racegroup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2024 -
Selected Car Investment 3 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
DK AUTO IMPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.1997 -
LEIF LARSEN AUTOHANDEL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.1994 -
CC-CARS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
A-LEASING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (41)
-
SPORTS CAR LEASING A/S (Nu: SELECTED CAR LEASING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
DC Workshop ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
I. P. JACOBSEN CENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ulrik Larsen er desuden ejer af i alt 2 holdingselskaber Enterprise One ApS (50%) og Enterprise Two ApS (50%).
Du kan se koncerndiagram for Ulrik Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Selected Car Group A/S fremviste et overskud på 30.543' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Selected Car Investment ApS fremviste et underskud på 2.937' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.253' DKK (ApS AF 19. NOVEMBER 1998).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 10.683' DKK (I. P. JACOBSEN CENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 326.725' DKK (Selected Car Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -46' DKK (SSANGYONG MOTOR, DANMARK, ApS (Nu: DK AUTO IMPORT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Nina Østergaard Borris.