Flemming Alnor Bøgsted
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 8741 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.352' DKK NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION AF 1987 A/S (Nu: EUROBULK LOGISTICS A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -2.988' DKK NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION AF 1987 A/S (Nu: EUROBULK LOGISTICS A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 25.693' DKK NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION AF 1987 A/S (Nu: EUROBULK LOGISTICS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 120.590' DKK NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION AF 1987 A/S (Nu: EUROBULK LOGISTICS A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION AF 1987 A/S (Nu: EUROBULK LOGISTICS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MØRCH SCANDINAVIA A/S (13 år 9 måneder) |
Seed: 1237273610
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1985 i ASX 8741 ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Alnor Bøgsted i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 18. august 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. juli 1994.
Direktørposter (2)
-
MØRCH SCANDINAVIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2010 -
SEAMENT DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
MØRCH SCANDINAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2010 -
SEAMENT DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
GEONA DK A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017 -
GEONA DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017 -
GEONA DK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.05.2011
Registreringsdato: 26.05.2011
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2011 - 31.05.2017
Direktør
26.05.2011 - 31.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2003 - 27.05.2005
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.07.1992 - 14.10.1993
Bestyrelsesmedlem
01.12.1997 - 24.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.07.1992 - 16.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Alnor Bøgsted har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i MØRCH SCANDINAVIA A/S der præsenterede et overskud på 875' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i SEAMENT DK ApS der præsenterede et underskud på 923' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 2010 til i dag hos MØRCH SCANDINAVIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.338' DKK (NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION A/S (Nu: A/S AABENTOFT)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (MØRCH SCANDINAVIA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.619' DKK (NIELSEN OG SØRENSEN INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION A/S (Nu: A/S AABENTOFT)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.956' DKK (SEAMENT DK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Alexandre Bouri.