Henrik Følbæk Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Syd ABB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.773' DKK INVITA KØKKENCENTER HILLERØD A/S (Nu: INVITA HILLERØD A/S) (2020) |
Største underskud: | -7.964' DKK SJL-BANKEN A/S (Nu: Syd ABB A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 1.099.753' DKK SJL-BANKEN A/S (Nu: Syd ABB A/S) (2020) |
Største gæld: | 17.194' DKK INVITA KØKKENCENTER HILLERØD A/S (Nu: INVITA HILLERØD A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 365 årsværk hos SJL-BANKEN A/S (Nu: Syd ABB A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af PJ EJENDOMME ApS (19 år 7 måneder) |
Seed: 2084205889
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for længe siden i Syd ABB A/S (tidligere SJL-BANKEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Følbæk Nielsen i 16 år 4 måneder, inden stoppet d. 5. maj 1993.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et underskud på 7.964' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PJ EJENDOMME ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Følbæk Management ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Følbæk Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2019
Repræsentant (1)
-
Hillerød Rotary Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.04.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
AFM RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2022 -
CL ELECTRIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Hillerød Rotary Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Hillerød Rotary Klub
Fratrådt som repræsentantDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Hillerød Rotary Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
16.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Repræsentant
23.05.2023 - 24.05.2023
Repræsentant
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2017 - 31.01.2023
Bestyrelsesmedlem
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Følbæk Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i INVITA KØKKENCENTER HILLERØD A/S (Nu: INVITA HILLERØD A/S) der præsenterede et overskud på 3.773' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 1976 til 1993 hos Syd ABB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.938' DKK (CL ELECTRIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 5.372' DKK (CL ELECTRIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 420' DKK (Følbæk Management ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Niels Erik Johansen.