Flemming Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSFONDEN - FAMILIEPLEJEN FREDERIKSBORG AMT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.246' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2016) |
Største underskud: | -1.175' DKK EJENDOMSFONDEN - FAMILIEPLEJEN FREDERIKSBORG AMT (2014) |
Største egenkapital: | 13.151' DKK FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2023) |
Største gæld: | 2.104' DKK EJENDOMSFONDEN - FAMILIEPLEJEN FREDERIKSBORG AMT (2014) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde (9 år 9 måneder) |
Seed: 1297930643
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2010 i EJENDOMSFONDEN - FAMILIEPLEJEN FREDERIKSBORG AMT med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Olsen i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 26. marts 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 282' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Olsen Rådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
EJENDOMSFONDEN - FAMILIEPLEJEN FREDERIKSBORG AMT (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020 -
Olsen Rådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2018
Registreringsdato: 20.08.2018
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
20.08.2018 - 20.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2010 - 26.03.2012
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - 31.08.2016
Bestyrelsesmedlem
01.09.2016 - 18.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2012 - 31.12.2014
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FFA - FAMILIE, FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Nu: FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde) der præsenterede et overskud på 3.246' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSFONDEN - FAMILIEPLEJEN FREDERIKSBORG AMT der præsenterede et underskud på 585' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2015 til i dag hos FFA | Fonden - forebyggende familiearbejde.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Niels Stielund.