Jan Børglum Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S AGRI-NORCOLD - CLAUS SØRENSEN (Direktør) |
Største overskud: | 77.818' DKK AGRI-NORCOLD A/S (2022) |
Største underskud: | -11.858' DKK AGRI-NORCOLD A/S (2018) |
Største egenkapital: | 259.902' DKK AGRI-NORCOLD A/S (2022) |
Største gæld: | 279.872' DKK AGRI-NORCOLD A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af AGRI-NORCOLD A/S (14 år 7 måneder) |
Seed: 1084122321
Karrieren som erhvervsperson startede i 2010 i I/S AGRI-NORCOLD - CLAUS SØRENSEN i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jan Børglum Nielsen i 5 år, før fratrædelsen d. 14. februar 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor oplagrings- og pakhusvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. februar 2015.
Direktørposter (1)
-
AGRI-NORCOLD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
AGRI-NORCOLD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2024 Ny -
AALBORG HÅNDBOLD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
AGRI-NORCOLD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
I/S AGRI-NORCOLD - CLAUS SØRENSEN
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2015
Registreringsdato: 14.02.2015 -
I/S AGRI-NORCOLD - CLAUS SØRENSEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2015
Registreringsdato: 14.02.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.12.2017 - 15.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.02.2010 - 14.02.2015
Bestyrelsesmedlem
01.10.2012 - 14.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Børglum Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i AALBORG HÅNDBOLD A/S der præsenterede et overskud på 2.146' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2011 til i dag hos AALBORG HÅNDBOLD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Thorkil Stæhr Andersen.