Christina Hembo
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.284' DKK CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (2014) |
Største underskud: | -4.567' DKK CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (2023) |
Største egenkapital: | 71.608' DKK CHRISTINA DESIGN HOLDING ApS (Nu: CHRISTINA HEMBO ApS) (2023) |
Største gæld: | 45.952' DKK The Hill Top ApS (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (18 år 6 måneder) |
Seed: 1289592960
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2005 i CHRISTINA DESIGN LONDON ApS med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Christina Hembo i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 29. september 2023.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 4.567' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTINA HEMBO ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
CHRISTINA PROPERTIES ApS
Via CHRISTINA HEMBO ApS -
The Hill Top ApS
Via CHRISTINA PROPERTIES ApS -
Green Hills ApS
Via CHRISTINA PROPERTIES ApS -
Ejendomsselskabet Tjørring Bakke ApS
Via CHRISTINA PROPERTIES ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
The Hill Top ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2021 -
Green Hills ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2022 -
Ejendomsselskabet Tjørring Bakke ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2023
Tidslinje (6)
-
CHRISTINA DESIGN LONDON ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
Ejendomsselskabet Tjørring Bakke ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Green Hills ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022
Blå bog (fortsat)
Christina har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via CHRISTINA PROPERTIES ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
09.11.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
18.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Christina Hembo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHRISTINA HEMBO ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 71.608' DKK. Igennem holdingselskabet CHRISTINA HEMBO ApS har Christina derfor også ejerandele i CHRISTINA PROPERTIES ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christina Hembo, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Christina Hembo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i The Hill Top ApS der præsenterede et overskud på 7.077' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i CHRISTINA DESIGN LONDON ApS der præsenterede et underskud på 4.567' DKK.
Christina har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2021 til i dag hos The Hill Top ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.077' DKK (The Hill Top ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.567' DKK (CHRISTINA DESIGN LONDON ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.608' DKK (CHRISTINA DESIGN HOLDING ApS (Nu: CHRISTINA HEMBO ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -267' DKK (Hjertestien Varde ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Claus Skødt Hembo.