Birgit Møller Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RÅDGIVERGRUPPEN USK I/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.515' DKK C.F. MØLLER A/S (2015) |
Største underskud: | -8.467' DKK C.F. MØLLER A/S (2023) |
Største egenkapital: | 76.722' DKK C.F. MØLLER DANMARK A/S (2021) |
Største gæld: | 121.869' DKK C.F. MØLLER A/S (2017) |
Flest årsværk: | 320 årsværk hos C.F. MØLLER A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af C.F. MØLLER DANMARK A/S (8 år 9 måneder) |
Seed: 1109151962
Karrieren I Danmark startede i 2013 i RÅDGIVERGRUPPEN USK I/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Birgit Møller Christensen i 6 år, før fratrædelsen d. 15. november 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. november 2019.
Direktørposter (2)
-
C.F. MØLLER DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2015 -
C.F. MØLLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
RÅDGIVERGRUPPEN USK I/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2019
Registreringsdato: 15.11.2019 -
C.F. MØLLER EJENDOMME ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
C. F. MØLLER ARCHITECTS CHINA ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Birgit har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
02.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2013 - 15.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2019 - 30.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - 28.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Møller Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i C. F. MØLLER ARCHITECTS CHINA ApS der præsenterede et underskud på 4' DKK.
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år fra 2013 til 2019 hos RÅDGIVERGRUPPEN USK I/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.467' DKK (C.F. MØLLER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.471' DKK (C.F. MØLLER DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40.793' DKK (C.F. MØLLER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Klaus Toustrup.