Jan Holm
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHØNIX TAG HOLBÆK - NÆSTVED A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.347' DKK PHØNIX TAG ÅRHUS A/S (2023) |
Største underskud: | -1.000' DKK INOVA TRADER ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 19.456' DKK PHØNIX TAG ÅRHUS A/S (2023) |
Største gæld: | 49.646' DKK PHØNIX TAG VEJLE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos IFA TAGDÆKNING NYKØBING F. A/S (Nu: Hetag IFA Tagdækning A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JMH HOLDING 2012 ApS (12 år 8 måneder) |
Seed: 1134080780
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 ved PHØNIX TAG HOLBÆK - NÆSTVED A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Holm i 5 år 1 måned, før stoppet den 4. februar 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor tagdækningsvirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.133' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JMH HOLDING 2012 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PAX DK II ApS
Via JMH HOLDING 2012 ApS -
ØKONOMI & REKRUTTERING APS
Via JMH HOLDING 2012 ApS -
CHICOS ApS
Via ØKONOMI & REKRUTTERING APS -
PAX DK ApS
Via CHICOS ApS
Direktørposter (6)
-
Enavate Europe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2019 -
ØKONOMI & REKRUTTERING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2012 -
JMH HOLDING 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2012 -
PAX DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2013 -
CHICOS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2012 -
PAX DK II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Enavate Europe ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2021 -
Miljø og Klimafonden ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (53)
-
Miljø og Klimafonden ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Nordic Sun Danmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
Nordic Sun Danmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JMH HOLDING 2012 ApS -
Direktør
03.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via CHICOS ApS -
Direktør og Ejer
09.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ØKONOMI & REKRUTTERING APS
Jan Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JMH HOLDING 2012 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 931' DKK. Gennem holdingselskabet JMH HOLDING 2012 ApS har Jan derfor også andele i PAX DK II ApS (10-14.99%) og ØKONOMI & REKRUTTERING APS (100%).
Se også koncerndiagram for Jan Holm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jan Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved IFA TAGDÆKNING NYKØBING F. A/S (Nu: Hetag IFA Tagdækning A/S) der præsenterede et overskud på 10.202' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved DANA VINDUER A/S der præsenterede et underskud på 830' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 3 måneder fra 2004 til 2011 hos PHØNIX TAG FYN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 24.347' DKK (PHØNIX TAG ÅRHUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (PROJECT AX DK INVEST ApS (Nu: PAX DK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.456' DKK (PHØNIX TAG ÅRHUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 127' DKK (CHICOS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Thomas Ajspur.