Mads Peter Poulsen
Karrieren startede hos: | IPODAN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.086' DKK A.P. BOTVED VASK & RENS A/S (Nu: MP3 ApS) (2020) |
Største underskud: | -5.616' DKK A/S A.P. BOTVED (Nu: IPODAN ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 20.756' DKK A/S A.P. BOTVED (Nu: IPODAN ApS) (2015) |
Største gæld: | 23.286' DKK BOTVED PLEJEUDSTYR A/S (Nu: A/S A. P. BOTVED) (2021) |
Seed: 1682232298
Det startede for alvor for flere år siden ved IPODAN ApS (tidligere A/S A.P. BOTVED) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Peter Poulsen i 57 år 1 måned, før stoppet den 7. januar 2013.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.584' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MP3 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
A/S A. P. BOTVED
Via MP3 ApS -
BOTVED EJENDOMME ApS
Via MP3 ApS
Direktørposter (3)
-
MP3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2000 -
A/S A. P. BOTVED
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2001 -
BOTVED EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S A. P. BOTVED
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
BOTVED EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2020
Registreringsdato: 30.08.2020 -
A/S A. P. BOTVED
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2020
Registreringsdato: 30.08.2020 -
A.P. BOTVED VASK & RENS A/S (Nu: MP3 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014
Blå bog (fortsat)
Mads har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 68 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2010 - Stadig aktiv
Direktør
30.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2001 - 21.09.2010
Direktør
02.03.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2012 - 05.07.2020
Reel ejer
06.07.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.07.2015 - 09.05.2018
Ejerandel: 51% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.08.1987 - 30.04.2014
Ejer
21.02.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.02.1990 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.11.1955 - 07.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Peter Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MP3 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.971' DKK. Igennem holdingselskabet MP3 ApS har Mads derfor også ejerandele i A/S A. P. BOTVED (100%) og BOTVED EJENDOMME ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mads Peter Poulsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mads Peter Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BOTVED PLEJEUDSTYR A/S (Nu: A/S A. P. BOTVED) der præsenterede et overskud på 1.404' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 57 år 1 måned fra 1955 til 2013 hos IPODAN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.584' DKK (A/S A.P. BOTVED (Nu: IPODAN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.914' DKK (A/S A.P. BOTVED (Nu: IPODAN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.574' DKK (BOTVED PLEJEUDSTYR A/S (Nu: A/S A. P. BOTVED)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Henrik Bernt Sanders.