Carsten Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.151' DKK FONDEN HERLEV BLADET (2019) |
Største underskud: | -7.250' DKK FONDEN HERLEV BLADET (2022) |
Største egenkapital: | 35.872' DKK FONDEN HERLEV BLADET (2017) |
Største gæld: | 44.342' DKK K/S WICKERSLEY (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS (41 år 11 måneder) |
Seed: 62077787
Karrieren som erhvervsperson startede i 1982 i V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Carsten Lauridsen nu bestreddet i 41 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 66' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
WICKERSLEY KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
C. LAURIDSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S WICKERSLEY
Via WICKERSLEY KOMPLEMENTAR ApS -
V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS
Via C. LAURIDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
C. LAURIDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2002 -
V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.1982
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN HERLEV BLADET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2010
Tidslinje (8)
-
ENERGI-ØST ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.11.2014
Registreringsdato: 05.11.2014 -
ENERGI-ØST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2012
Registreringsdato: 15.03.2012 -
FONDEN HERLEV BLADET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2010
Registreringsdato: 30.04.2010
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
27.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
27.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Carsten Lauridsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. LAURIDSEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.715' DKK. Gennem holdingselskabet C. LAURIDSEN HOLDING ApS har Carsten derfor også andele i V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Carsten Lauridsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor V. LAURIDSEN TOTALBYG ApS kunne fremvise et overskud på 1.212' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor K/S WICKERSLEY kunne fremvise et underskud på 4.176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.120' DKK (FONDEN HERLEV BLADET).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.006' DKK (FONDEN HERLEV BLADET).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 286' DKK (WICKERSLEY KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jeanet Scharling Lauridsen.