Esben Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AGUSTSON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.060' DKK ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S) (2018) |
Største underskud: | -3.656' DKK ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 27.810' DKK ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S) (2018) |
Største gæld: | 111.341' DKK ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af AGUSTSON A/S (35 år 8 måneder) |
Seed: 1624689702
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 hos AGUSTSON A/S (tidligere ADR NR. 1227 ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Esben Andersen i 13 år 9 måneder, inden stoppet den 18. oktober 2002.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 3.656' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ESBEN ANDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab
Via ESBEN ANDERSEN HOLDING ApS -
P/S Obton Vindenergi Heron
Via Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab
Direktørposter (2)
-
AGUSTSON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1989 -
ESBEN ANDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
MARZ SEAFOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2006 -
P/S Obton Vindenergi Heron
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
P/S Obton Vindenergi Heron
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S (Nu: VK 2017 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018 -
ESBEN ANDERSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.2015
Registreringsdato: 13.11.2015
Blå bog (fortsat)
Esben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
19.11.2004 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2006 - 28.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2003 - 05.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Esben Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ESBEN ANDERSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.714' DKK. Igennem sit holdingselskab ESBEN ANDERSEN HOLDING ApS har Esben dermed også ejerandele i Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab (10-14.99%) samt P/S Obton Vindenergi Heron (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Esben Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Esben Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S (Nu: VK 2017 A/S) der præsenterede et overskud på 1.577' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S (Nu: VK 2017 A/S) der præsenterede et underskud på 1.157' DKK.
Esben har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 3 måneder fra 2006 til i dag hos MARZ SEAFOOD A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.871' DKK (NORDLAB A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.656' DKK (ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.063' DKK (ADR NR. 1227 ApS (Nu: AGUSTSON A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 387' DKK (JS FOOD A/S (Nu: BILSYNSHALLEN.DK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Thomas Kærgaard Thomassen.