Claus Tino Bachmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KUFFERT KOMPAGNIET A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.363' DKK BACHMANN HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -1.919' DKK BACHMANN HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 15.282' DKK BACHMANN HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 6.019' DKK ApS KBUS 38 NR. 2332 (Nu: KUFFERT KOMPAGNIET A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ApS KBUS 38 NR. 2332 (Nu: KUFFERT KOMPAGNIET A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KUFFERT KOMPAGNIET A/S (32 år 8 måneder) |
Seed: 499980187
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1992 i KUFFERT KOMPAGNIET A/S (tidligere ApS KBUS 38 NR. 2332) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Claus Tino Bachmann nu bestreddet i 32 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 423' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BACHMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KUFFERT KOMPAGNIET A/S
Via BACHMANN HOLDING ApS -
Copenhagen Luggage Vesterbrogade ApS
Via BACHMANN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KUFFERT KOMPAGNIET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1992 -
BACHMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
KUFFERT KOMPAGNIET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1992 -
Copenhagen Luggage Vesterbrogade ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
COPENHAGEN LUGGAGE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
Copenhagen Luggage Vesterbrogade ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2017
Registreringsdato: 11.05.2017 -
COPENHAGEN LUGGAGE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2011
Registreringsdato: 16.05.2011
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,66% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.05.2011 - 07.02.2022
Ejerandel: 40%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor BACHMANN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.363' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BACHMANN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.919' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Lene Bachmann.