Betina Houmann Kühn
Karrieren startede hos: | J. J. KÜHN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.748' DKK KUBA HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -16.629' DKK Strandbyfisk ApS (2020) |
Største egenkapital: | 63.504' DKK Agrio ApS (2023) |
Største gæld: | 131.410' DKK Agrio ApS (2023) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos SKAGENFOOD A/S (2020) |
Seed: 1917391845
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved J. J. KÜHN A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Betina Houmann Kühn i 30 år 11 måneder, før fratrædelsen den 29. juli 2005.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 3.928' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
J.J. KÜHN HOLDING ApS
Ejerandel: 0% -
ODH II ApS
Ejerandel: 100% -
KUBA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Ringhøj ApS
Via KUBA HOLDING ApS -
Agrio ApS
Via KUBA HOLDING ApS -
Agrio Farming ApS
Via Agrio ApS -
Agrio Nature ApS
Via Agrio ApS -
For Your Eyes Only I/S
Via KUBA HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (4)
-
ODH II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2004 -
Bodebjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2022 -
KUBA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2001 -
SKAGENFOOD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Bodebjerg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (30)
-
Bodebjerg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
J.J. KÜHN HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2021
Registreringsdato: 27.01.2021 -
Bodebjerg Øko ApS (Nu: Bodebjerg ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020
Blå bog (fortsat)
Betina har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
09.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
13.07.2021 - 24.03.2022
Reel ejer
25.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Reel ejer
16.05.2019 - 28.02.2021
Reel ejer
01.03.2021 - 24.03.2022
Reel ejer
25.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15%
Betina Houmann Kühn er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KUBA HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.372' DKK.
• ODH II ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.372' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Betina Houmann Kühn, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Betina Houmann Kühn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved SKAGENFOOD A/S der præsenterede et overskud på 5.301' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved Strandbyfisk ApS der præsenterede et underskud på 1.819' DKK.
Betina har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 11 måneder fra 1974 til 2005 hos J. J. KÜHN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.264' DKK (SKAGENFOOD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 258' DKK (ODH II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.504' DKK (Agrio ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 825' DKK (Bodebjerg Øko ApS (Nu: Bodebjerg ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Betina' netværk er Peter Bagge-nielsen.