Lars Outzen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NUNA BANK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 37.547' DKK JG SAMSØ HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -79' DKK ApS KBUS G (Nu: SAMSØ EJENDOMME ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 12.075' DKK LOUTZEN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 13.756' DKK SAMSØ FERIEHUSUDLEJNING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SAMSØ FERIEHUSUDLEJNING ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af LOUTZEN HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 1262076827
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1985 i NUNA BANK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Outzen Jensen i 7 år 10 måneder, inden stoppet d. 3. maj 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. april 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOUTZEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SAMSØ EJENDOMME ApS
Via LOUTZEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LOUTZEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2008 -
SAMSØ EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (9)
-
JG SAMSØ HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
SAMSØ FERIEHUSUDLEJNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
LOUTZEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2008
Registreringsdato: 01.08.2008
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.02.2008 - Stadig aktiv
Direktør
07.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.02.2008 - 15.12.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
06.02.2008 - 12.07.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JG SAMSØ HOLDING ApS landede et overskud på 37.547' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ApS KBUS G (Nu: SAMSØ EJENDOMME ApS) landede et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 863' DKK (LOUTZEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.996' DKK (LOUTZEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.680' DKK (ApS KBUS G (Nu: SAMSØ EJENDOMME ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lene Fyllgraf Gylling.