Ove Fog Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 1992 (32 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HBI AFVIKLING AF 1.1.2001 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 66.910' DKK Acupanels international ApS (Nu: Fog & Venø A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -3.397' DKK HORN BORDPLADER A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 83.122' DKK Acupanels International Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 110.346' DKK Acupanels international ApS (Nu: Fog & Venø A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 114 årsværk hos HORN BORDPLADER A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HORN BORDPLADER A/S (23 år 9 måneder) |
Seed: 804478779
Karrieren som leder begyndte den dag i 1992 hos HBI AFVIKLING AF 1.1.2001 ApS (tidligere HORN BORDPLADEINDUSTRI ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Ove Fog Jørgensen i 10 år 7 måneder, inden stoppet den 17. september 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af andre møbler til boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FOG ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Kildeskoven
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
OFJ Holding 2024 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Horn Business Group ApS
Via FOG ApS -
HORN BORDPLADER A/S
Via Horn Business Group ApS -
Hyphen-- ApS
Via Horn Business Group ApS -
Acupanels International Holding ApS
Via OFJ Holding 2024 ApS -
EJENDOMSSELSKABET FARVERVEJ 40 ApS
Via Acupanels International Holding ApS -
DENLAB ApS
Via Acupanels International Holding ApS -
Fog & Venø A/S
Via Acupanels International Holding ApS -
Acupanels Ejendomme ApS
Via Acupanels International Holding ApS -
OneVision ApS
Via Acupanels International Holding ApS
Direktørposter (2)
-
OFJ Holding 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2024 -
FOG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2001
Bestyrelsesposter (5)
-
DENLAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2023 -
Horn Business Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
Fog & Venø A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2022 -
OneVision ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2023 -
HORN BORDPLADER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
Acupanels International Holding 2023 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
OFJ Holding 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Acupanels International Holding 2023 ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Acupanels International Holding ApS -
Reel ejer
22.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,5% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ove Fog Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OFJ Holding 2024 ApS (ejer pt. 100%). I samme organisation finder man også holdingselskaberne Horn Business Group ApS (31,5%) samt Acupanels International Holding ApS (20%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ove Fog Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Acupanels International Holding ApS landede et overskud på 52.234' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor FOG ApS landede et underskud på 1.204' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Lucas Hedegaard Grewy.