Lars Albrecht Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | J.B. SCHILDER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 52.049' DKK SUNDBYERNES HANDELSFORENINGS FOND (Nu: SH Fonden af 1931) (2021) |
Største underskud: | -7.341' DKK SUNDBYERNES HANDELSFORENINGS FOND (Nu: SH Fonden af 1931) (2022) |
Største egenkapital: | 60.388' DKK J.H.C. HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 83.505' DKK BACHER OG SCHILDER A/S (Nu: BACHER WORK WEAR A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos BACHER OG SCHILDER A/S (Nu: BACHER WORK WEAR A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af J.B. SCHILDER A/S (21 år 7 måneder) |
Seed: 995499545
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i J.B. SCHILDER A/S (tidligere J.B. SCHILDER DETAIL ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Albrecht Jensen i 21 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. marts 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. marts 1998.
Direktørposter (1)
-
NJ-GRUPPEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
JENS CHRISTOPHERSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
Foliant A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
SUNDBYERNES HANDELSFORENINGS FOND (Nu: SH Fonden af 1931) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
NJ-GRUPPEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - 11.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2000 - 16.10.2016
Bestyrelsesmedlem
17.10.2016 - 19.05.2021
Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - 11.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.02.2022 - 30.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2016 - 19.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Albrecht Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SUNDBYERNES HANDELSFORENINGS FOND (Nu: SH Fonden af 1931) der præsenterede et overskud på 52.049' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SUNDBYERNES HANDELSFORENINGS FOND (Nu: SH Fonden af 1931) der præsenterede et underskud på 7.341' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 7 måneder fra 1976 til 1998 hos J.B. SCHILDER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.003' DKK (BACHER OG SCHILDER A/S (Nu: BACHER WORK WEAR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.557' DKK (BWW A/S (Nu: WEBMORE UNIFORMER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 59.941' DKK (J.H.C. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.124' DKK (Uzin Utz Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Niels Prier Olsen.