Annette Pind
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERNING SPECIAL VÆVERI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.410' DKK PINDS SPECIAL VÆVERI ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.883' DKK PINDS SPECIAL VÆVERI ApS (2022) |
Største egenkapital: | 39.685' DKK PINDS SPECIAL VÆVERI ApS (2017-18) |
Største gæld: | 29.161' DKK PINDS SPECIAL VÆVERI ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HERNING SPECIALVÆVERI ApS (Nu: HERNING SPECIAL VÆVERI A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HERNING SPECIAL VÆVERI A/S (38 år 3 måneder) |
Seed: 2142676597
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1986 hos HERNING SPECIAL VÆVERI A/S (tidligere HERNING SPECIALVÆVERI ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Annette Pind nu besiddet i 38 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor vævning af tekstiler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 4.854' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PINDS SPECIAL VÆVERI ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Herning Sky Vest
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
HERNING SPECIAL VÆVERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.1986
Tidslinje (7)
-
Pinds Holding 1 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
PINDS SPECIAL VÆVERI ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Ejerforeningen Herning Sky Vest
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023
Blå bog (fortsat)
Annette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejer
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Bestyrelsesmedlem
02.06.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
29.10.2020 - 30.05.2024
Ejerandel: 9,79% -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2007 - 26.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Pinds Holding 1 ApS landede et overskud på 2.895' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Pinds Holding 1 ApS landede et underskud på 1.345' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 4.854' DKK (HERNING SPECIALVÆVERI ApS (Nu: HERNING SPECIAL VÆVERI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.478' DKK (Pinds Holding 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.189' DKK (PINDS SPECIAL VÆVERI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Karsten Dahl Pind.