Else Beth Trautner
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dräger Danmark A/S (Direktør) |
Største overskud: | 18.336' DKK BIOMONITOR A/S (Nu: BIOMONITOR ApS) (2021) |
Største underskud: | -68.139' DKK VIEWCARE INTERNATIONAL ApS (Nu: MHO International ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 215.118' DKK DANSKE HOTELLER A/S (2023) |
Største gæld: | 291.416' DKK DANSKE HOTELLER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 245 årsværk hos DANSKE HOTELLER A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af Dräger Danmark A/S (18 år 2 måneder) |
Seed: 1191672631
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i Dräger Danmark A/S (tidligere DRAGER TEKNIK A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Else Beth Trautner i 18 år 2 måneder, inden stoppet d. 22. juni 1994.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.938' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Trautner Management ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Trautner Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
CBio A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2020 -
NYMETAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2019 -
DANSKE HOTELLER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (51)
-
DANSKE HOTELLER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
NYMETAL MASKINFABRIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
INNITI ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Else har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 14.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2019 - 20.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Else Beth Trautner har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NYMETAL A/S der præsenterede et overskud på 8.509' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Sterisafe Holding A/S der præsenterede et underskud på 44.372' DKK.
Else har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2019 til i dag hos NYMETAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.251' DKK (DANSKE HOTELLER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68.139' DKK (VIEWCARE INTERNATIONAL ApS (Nu: MHO International ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 215.118' DKK (DANSKE HOTELLER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.107' DKK (VIEWCARE A/S (Nu: VIEWCARE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Else' netværk er Morten Skovgaard Jensen.