Carsten Meldgaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGBY TURISTFART A/S (Direktør) |
Største overskud: | 131.866' DKK B. Arp-Hansen Holding ApS (Nu: B. Arp-Hansen Holding A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -1.357' DKK EDELSKOV A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.474.215' DKK B. Arp-Hansen Holding ApS (Nu: B. Arp-Hansen Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 29.989' DKK LYNGBY TURISTFART A/S (2020) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos LYNGBY TURISTFART A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af LYNGBY TURISTFART A/S (40 år 2 måneder) |
Seed: 868957757
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1984 i LYNGBY TURISTFART A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Carsten Meldgaard Andersen nu bestreddet i 40 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.984' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CEMA A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EDELSKOV A/S
Via CEMA A/S -
LYNGBY TURISTFART A/S
Via CEMA A/S -
PARTEX GRUPPEN ApS
Via CEMA A/S
Direktørposter (2)
-
LYNGBY TURISTFART A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.1984 -
CEMA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2002
Bestyrelsesposter (4)
-
EDELSKOV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2016 -
LYNGBY TURISTFART A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.1998 -
PARTEX GRUPPEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2012 -
CEMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
B. Arp-Hansen Holding ApS (Nu: B. Arp-Hansen Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
ARP-HANSEN FINANS 1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
B. ARP-HANSEN HOLDING A/S (Nu: B. Arp-Hansen Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.03.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via CEMA A/S -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.2002 - Stadig aktiv
Ejer
15.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.06.1984 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.01.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2019 - 31.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Meldgaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CEMA A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.053' DKK. Igennem holdingselskabet CEMA A/S har Carsten derfor også ejerandele i EDELSKOV A/S (25-33.33%), LYNGBY TURISTFART A/S (100%) & PARTEX GRUPPEN ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Carsten Meldgaard Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Carsten Meldgaard Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i B. Arp-Hansen Holding ApS (Nu: B. Arp-Hansen Holding A/S) der præsenterede et overskud på 131.866' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i EDELSKOV A/S der præsenterede et underskud på 1.357' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 7 måneder fra 1998 til i dag hos LYNGBY TURISTFART A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.984' DKK (LYNGBY TURISTFART A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.053' DKK (CIMA A/S UNDER STIFTELSE (Nu: CEMA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.829' DKK (PARTEX GRUPPEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jakob Mark Thorsen.