Søren Hedegaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 1978 (46 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVEND H. ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 46.404' DKK ASX 11561 ApS (Nu: AS Solvarmeservice ApS) (2016) |
Største underskud: | -99.233' DKK ASX 11561 ApS (Nu: AS Solvarmeservice ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 68.830' DKK ASX 11561 ApS (Nu: AS Solvarmeservice ApS) (2017) |
Største gæld: | 224.805' DKK ASX 11561 ApS (Nu: AS Solvarmeservice ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 143 årsværk hos ASX 11561 ApS (Nu: AS Solvarmeservice ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVEND H. ANDERSEN A/S (27 år 2 måneder) |
Seed: 673908496
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i SVEND H. ANDERSEN A/S (tidligere AR-CON SOLVARME ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Hedegaard Andersen i 27 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 24. juni 2005.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 747' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMJO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PortFamly ApS
Via AMJO Holding ApS -
Batch Automation Komplementar ApS
Via AMJO Holding ApS -
Batch Automation P/S
Via Batch Automation Komplementar ApS
Direktørposter (4)
-
Batch Automation Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2021 -
Batch Automation P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2021 -
PortFamly ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2021 -
AMJO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
SVEND H. ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2014 -
Batch Automation P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Batch Automation ApS (Nu: Batch Automation SHA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Batch Automation P/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021 -
Batch Automation P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.12.2021 - 02.09.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.12.2021 - 02.09.2022
Direktør
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
23.04.2021 - 01.01.2022
Ejerandel: 100%
Søren Hedegaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMJO Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 589' DKK. Igennem holdingselskabet AMJO Holding ApS har Søren derfor også ejerandele i PortFamly ApS (25-33.33%), Batch Automation Komplementar ApS (20-24.99%) & Batch Automation P/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Hedegaard Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Søren Hedegaard Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i AR-CON SOLVARME ApS (Nu: SVEND H. ANDERSEN A/S) der præsenterede et overskud på 3.079' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i AR-CON SOLVARME ApS (Nu: SVEND H. ANDERSEN A/S) der præsenterede et underskud på 1.290' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 2 måneder fra 1978 til 2005 hos SVEND H. ANDERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 747' DKK (AR-CON SOLVARME ApS (Nu: SVEND H. ANDERSEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.249' DKK (ASX 11561 ApS (Nu: AS Solvarmeservice ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.174' DKK (AR-CON SOLVARME ApS (Nu: SVEND H. ANDERSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15' DKK (PortFamly ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Leif Jensen Aabo.