Niels Smedegaard
Karrieren startede hos: | SAS SERVICE PARTNER INVESTOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.221.000' DKK DSV Panalpina A/S (Nu: DSV A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.272.000' DKK ISS A/S (2020) |
Største egenkapital: | 74.278.000' DKK DSV Panalpina A/S (Nu: DSV A/S) (2021) |
Største gæld: | 4.134.472' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Seed: 1468980652
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu mange år siden hos SAS SERVICE PARTNER INVESTOR A/S (tidligere SAS ROYAL HOTEL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Smedegaard i 37 år 1 måned, før stoppet d. 17. august 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. august 1992.
Bestyrelsesposter (6)
-
Float HoldCo DK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2022 -
DSV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2020 -
FREDERIKSBERGFONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2015 -
Bikubenfonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2019 -
FALCK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2022 -
ISS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (56)
-
ABACUS MEDICINE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Molslinjen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Float MidCo DK ApS (Nu: Molslinjen Group ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Niels Smedegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DSV Panalpina A/S (Nu: DSV A/S) der præsenterede et overskud på 23.221.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos FALCK A/S der præsenterede et underskud på 3.491.000' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 17 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år 3 måneder fra 1961 til 2001 hos GATE GOURMET NORTHERN EUROPE ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.490.000' DKK (DSV Panalpina A/S (Nu: DSV A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 334.952' DKK (ROYAL GREENLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.966.000' DKK (DSV Panalpina A/S (Nu: DSV A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 17.842' DKK (VESTERGAARD COMPANY FINANCE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Sofie Kirk Kristiansen.