Martin Herstal
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1992 (32 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LMTN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 82.228' DKK HERSTAL HOLDING ApS (Nu: LMTN Holding ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -36.014' DKK HERSTAL HOLDING ApS (Nu: LMTN Holding ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 87.472' DKK HERSTAL HOLDING ApS (Nu: LMTN Holding ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 200.209' DKK TRADE POINT A/S, DIRECT CONTAINER (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LMTN ApS (30 år 8 måneder) |
Seed: 1445515099
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1992 hos LMTN ApS (tidligere HERSTAL EL, ODENSE ApS) i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Martin Herstal i 23 år 4 måneder, inden stoppet den 9. november 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 viste et overskud på 26.779' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LMTN Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Trade Point Int. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2021 -
LMTN Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2015 -
TRADE POINT A/S, DIRECT CONTAINER
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
LMTN Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
HERSTAL A/S (Nu: LMTN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
HERSTAL EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
LMTN A/S (Nu: LMTN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.07.1999 - 22.03.2023
Direktør
10.11.2015 - 31.10.2016
Bestyrelsesmedlem
31.10.2016 - 10.09.2018
Direktør
10.09.2018 - 22.03.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.06.1992 - 22.03.2023
Bestyrelsesmedlem
29.06.1992 - 10.11.2015
Direktør
10.11.2015 - 22.03.2023
Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - 22.03.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.08.1996 - 09.11.2015
Ejer
22.08.1996 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.10.2008 - 10.11.2015
Direktør
10.11.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Herstal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LMTN Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 76.710' DKK. Gennem sit holdingselskab LMTN Holding ApS har Martin dermed også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Martin Herstal, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HERSTAL HOLDING ApS (Nu: LMTN Holding ApS) landede et overskud på 82.228' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor HERSTAL HOLDING ApS (Nu: LMTN Holding ApS) landede et underskud på 36.014' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.693' DKK (TRADE POINT A/S, DIRECT CONTAINER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (Trade Point Int. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.549' DKK (TRADE POINT A/S, DIRECT CONTAINER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.166' DKK (Trade Point Int. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lotte Baaring Herstal.