Gitte Lykke Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | ASTA OG HENRY KJELDSENS FAMILIEFOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 288.035' DKK RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -266.637' DKK RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.843.671' DKK RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S (2023) |
Største gæld: | 233.480' DKK RINGKØBING-SKJERN VAND A/S (2018) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ASTA OG HENRY KJELDSENS FAMILIEFOND (14 år 8 måneder) |
Seed: 1286367588
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 i ASTA OG HENRY KJELDSENS FAMILIEFOND som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Gitte Lykke Kjeldsen i 14 år 8 måneder, inden stoppet d. 10. juni 2004.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 28.608' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Fonden Konserveringscentret i Vejle
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
BIOENERGI VEST A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2022
Registreringsdato: 05.01.2022 -
RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2022
Registreringsdato: 05.01.2022
Blå bog (fortsat)
Gitte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.01.2018 - 18.05.2022
Reel ejer
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2018 - 26.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2014 - 05.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2014 - 05.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Lykke Kjeldsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 288.035' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 266.637' DKK.
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 8 måneder fra 1989 til 2004 hos ASTA OG HENRY KJELDSENS FAMILIEFOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28.608' DKK (ASTA OG HENRY KJELDSENS FAMILIEFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.605' DKK (RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.843.671' DKK (RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 547' DKK (ESØ DEPONIGAS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Henning Renita Yde.