Egon Kjær Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | B.B. INDUSTRI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.492' DKK RUBTEC A/S (2019-20) |
Største underskud: | -7.230' DKK K/S FRENCHGATE (2016) |
Største egenkapital: | 17.901' DKK RUBTEC A/S (2022-23) |
Største gæld: | 44.652' DKK K/S FRENCHGATE (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos H. P. INDUSTRIAL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS (22 år 9 måneder) |
Seed: 644979402
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1989 i B.B. INDUSTRI ApS (tidligere ApS SMBK NR.1938) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Egon Kjær Jensen i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 6. oktober 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden virksomhed i forbindelse med trykning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KJÆR GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S FRENCHGATE
Via FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
KJÆR GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
RUBTEC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
Aarup Kjær ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023 -
Aarup Kjær ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2020
Registreringsdato: 15.10.2020 -
RUBTEC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020
Blå bog (fortsat)
Egon har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Reel ejer
15.10.2020 - 16.01.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.09.2011 - 22.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S FRENCHGATE kunne offentliggøre et overskud på 1.137' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S FRENCHGATE kunne offentliggøre et underskud på 7.230' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.687' DKK (H. P. INDUSTRIAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.990' DKK (H. P. INDUSTRIAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 220' DKK (FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Michael Rindom Krogsgaard.