Willy Emil Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOTINEA-BYG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.969' DKK WR ENTREPRISE A/S (2018-19) |
Største underskud: | -9.742' DKK EJENDOMSSELSKABET HAVNEGADE, HELSINGØR ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 186.121' DKK WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 235.804' DKK WR ENTREPRISE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos TC ANLÆG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af WR ENTREPRISE A/S (25 år 4 måneder) |
Seed: 1129930809
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1989 i NOTINEA-BYG A/S (tidligere A/S PSE NR. 2996) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Willy Emil Rasmussen i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 24. oktober 1997.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
WR ENTREPRISE A/S
Via WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS -
Rosenlunds Allé 8 ApS
Via WR ENTREPRISE A/S -
WRE Projektudvikling ApS
Via WR ENTREPRISE A/S -
Englandsvej 25 ApS
Via WRE Projektudvikling ApS -
TYSK EJENDOMSSELSKAB A/S
Via WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS -
Werderstrasse 22 ApS
Via TYSK EJENDOMSSELSKAB A/S -
EJENDOMSSELSKABET GÆSLINGESTIEN, TRØRØD ApS
Via WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS -
Jensløvsvej 14 ApS
Via WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS -
Ellevænget 10 ApS
Via WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS -
HLM Fond III K/S
Via WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS -
Holdingselskabet Dantes Plads 1 ApS
Via HLM Fond III K/S -
Ejendomsselskabet Dantes Plads 1 ApS
Via Holdingselskabet Dantes Plads 1 ApS -
Ejendomsselskabet HLM III ApS
Via HLM Fond III K/S -
Holdingselskabet Blegdamsvej 118 ApS
Via HLM Fond III K/S -
Ejendomsselskabet Blegdamsvej 118 ApS
Via Holdingselskabet Blegdamsvej 118 ApS -
Holdingselskabet Amagerbrogade 103 ApS
Via HLM Fond III K/SNyt selskab -
Ejendomsselskabet Amagerbrogade 103 ApS
Via Holdingselskabet Amagerbrogade 103 ApSNyt selskab -
Holdingselskabet Gammel Kongevej 124 ApS
Via HLM Fond III K/SNyt selskab
Direktørposter (8)
-
C OG KR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
Englandsvej 25 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
Rosenlunds Allé 8 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
WR ENTREPRISE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
Ellevænget 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
WRE Projektudvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
Jensløvsvej 14 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
WR ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (68)
-
WILLY RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Jensløvsvej 14 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
C OG KR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024
Blå bog (fortsat)
Willy har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.12.2021 - 24.11.2022
Reel ejer
13.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer og Direktør
12.04.2021 - 24.11.2022
Reel ejer
29.04.2021 - Stadig aktiv
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 82% -
Reel ejer og Direktør
18.02.2021 - 24.11.2022
Reel ejer
11.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,8% -
Reel ejer
05.02.2021 - Stadig aktiv
Direktør
08.02.2021 - 24.11.2022
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
25.06.2020 - 24.11.2022
Reel ejer
25.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor WR ENTREPRISE A/S kunne offentliggøre et overskud på 54.969' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor EJENDOMSSELSKABET HAVNEGADE, HELSINGØR ApS kunne offentliggøre et underskud på 9.742' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Willy' netværk er Jens Erik Pedersen.