Anette Ulla Hvidt-Karlsson
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 1979 (44 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.840' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET HELLEHOLM (2021) |
Største underskud: | -6.436' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET HELLEHOLM (2015) |
Største egenkapital: | 133.449' DKK EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S (2023) |
Største gæld: | 61.064' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET HELLEHOLM (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EJENDOMSAKTIESELSKABET HELLEHOLM (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S (44 år 10 måneder) |
Seed: 1594812009
Det hele startede for flere år siden ved EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Anette Ulla Hvidt-Karlsson nu bestreddet i 44 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 2.419' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
AHK Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SELSKABET AF 26. OKTOBER 1966 ApS
Via EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S -
EJENDOMSAKTIESELSKABET HELLEHOLM
Via EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S -
NØRREVOLD EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Via EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S -
I/S Hovedgaden 41, Hørsholm
Via EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/SIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023 -
SELSKABET AF 26. OKTOBER 1966 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023 -
NØRREVOLD EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
SKOVTAKSATOR JØRGEN AARESTRUP'S FOND
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 11.04.2007 -
ApS AF 15. JUNI 1986
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2023 -
BENADA-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2024 -
MARIE DYBRON HOFF'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2007 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET HELLEHOLM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2023 -
FÆLLEDVEJ 16. KØBENHAVN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2017 -
NØRREVOLD EJENDOMSADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
BENADA-FONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
BENADA-FONDEN (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
BENADA-FONDEN (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Anette har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
31.12.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Ulla Hvidt-Karlsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S der præsenterede et overskud på 24.262' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved MARIE DYBRON HOFF'S FOND der præsenterede et underskud på 3.827' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 10 måneder fra 1979 til i dag hos EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.406' DKK (FÆLLEDVEJ 16. KØBENHAVN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 133.449' DKK (EJENDOMS- OG FINANCIERINGSSELSKABET PETANET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 859' DKK (NØRREVOLD EJENDOMSADMINISTRATION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Adam Nicolai Hvidt.