Winni Marie Drischel
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANEX SYSTEMS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 126' DKK SCANLITE HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -324' DKK SCANLITE VINDUER ApS (2023) |
Største egenkapital: | 429' DKK SCANLITE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.650' DKK SCANLITE VINDUER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCANLITE HOLDING ApS (14 år 5 måneder) |
Seed: 375888831
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1990 ved DANEX SYSTEMS A/S (tidligere A/S PSE NR. 3850) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Winni Marie Drischel i 6 år 6 måneder, før stoppet den 21. november 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. november 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCANLITE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCANLITE VINDUER ApS
Via SCANLITE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SCANLITE VINDUER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
SCANLITE VINDUER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2010
Registreringsdato: 12.04.2010 -
SCANLITE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2010
Registreringsdato: 22.03.2010 -
A/S PSE NR. 3850 (Nu: DANEX SYSTEMS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.1996
Registreringsdato: 21.11.1996
Blå bog (fortsat)
Winni har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.03.2010 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1990 - 21.11.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.11.1991 - 28.07.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Winni Marie Drischel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCANLITE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 405' DKK. Igennem holdingselskabet SCANLITE HOLDING ApS har Winni derfor også ejerandele i SCANLITE VINDUER ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Winni Marie Drischel, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SCANLITE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 126' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SCANLITE VINDUER ApS kunne offentliggøre et underskud på 324' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 324' DKK (SCANLITE VINDUER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 405' DKK (SCANLITE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.369' DKK (SCANLITE VINDUER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Winni' netværk er Carsten Rene Drischel.