Sven Koefoed-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK BYPLANLABORATORIUM. FOND TIL BYPLANLÆGNINGENS FREMME (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.933' DKK DANSK BYPLANLABORATORIUM. FOND TIL BYPLANLÆGNINGENS FREMME (2021) |
Største underskud: | -2.557' DKK DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (2015) |
Største egenkapital: | 11.421' DKK DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (2014) |
Største gæld: | 51.686' DKK DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (2018) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK BYPLANLABORATORIUM. FOND TIL BYPLANLÆGNINGENS FREMME (5 år 5 måneder) |
Seed: 78027952
Karrieren som leder startede i 2009 hos DANSK BYPLANLABORATORIUM. FOND TIL BYPLANLÆGNINGENS FREMME i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sven Koefoed-Hansen i 5 år 5 måneder, før stoppet d. 5. november 2014.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 930' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NCG Ejendomsselskab P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2023
Tidslinje (5)
-
NCG Ejendomsselskab P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2015
Registreringsdato: 01.12.2015 -
DANSK BYPLANLABORATORIUM. FOND TIL BYPLANLÆGNINGENS FREMME
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2014
Registreringsdato: 05.11.2014
Blå bog (fortsat)
Sven har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2021 - 01.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2014 - 01.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2009 - 05.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Sven Koefoed-Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) der præsenterede et overskud på 69' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) der præsenterede et underskud på 2.557' DKK.
Sven har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2009 til 2014 hos DANSK BYPLANLABORATORIUM. FOND TIL BYPLANLÆGNINGENS FREMME.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.038' DKK (DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (NCG Ejendomsselskab P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.590' DKK (DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 395' DKK (NCG Ejendomsselskab P/S).
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Peter Albeck Laursen.