Helle Bowall
Erhvervsaktiv siden: | 16. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOWALL ApS (Ejer) |
Største overskud: | 635' DKK Bowall ApS (2020) |
Største underskud: | -814' DKK BOWALL ApS (2014) |
Største egenkapital: | 6.163' DKK BOWALL ApS (2014) |
Største gæld: | 1.853' DKK DREAM HILL 1 A/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SBO INVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DREAM HILL 1 A/S (17 år 11 måneder) |
Seed: 1883337114
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2004 i BOWALL ApS (tidligere ULTRALYD- OG RØNTGENKLINIKKEN ApS) som Ejer og Direktør. Helle Bowall købte virksomheden BOWALL ApS den 16. juli 2004. Helle der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Direktør havde Helle i 12 år 2 måneder, inden stoppet d. 8. oktober 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2015 kunne fremvise et underskud på 426' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bowall ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DREAM HILL 1 A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Bowall ApS
Direktørposter (2)
-
JBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2013 -
Bowall ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
DREAM HILL 1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
TBO INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
JJBO Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2018
Registreringsdato: 26.03.2018
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
08.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
13.10.2006 - 13.10.2006
Reel ejer
13.10.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2012 - 26.06.2024
Ejerandel: 33,32% -
Direktør
14.10.2013 - 14.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Bowall er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bowall ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.220' DKK. Igennem sit holdingselskab Bowall ApS har Helle dermed også ejerandele i DREAM HILL 1 A/S (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Helle Bowall, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Bowall ApS fremviste et overskud på 635' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BOWALL ApS fremviste et underskud på 814' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 212' DKK (Bowall ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 316' DKK (JJBO Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.220' DKK (Bowall ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -436' DKK (DREAM HILL 1 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Julie Melchiorsen-bowall.