Thomas Ahle
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20.413.000' DKK STARK Sourcing A/S (2020-21) |
Største underskud: | -33.000' DKK Stark Danmark A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 9.804.000' DKK STARK Sourcing A/S (2020-21) |
Største gæld: | 21.729.000' DKK DANISH CROWN A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANISH CROWN A/S (4 år 6 måneder) |
Seed: 1654879234
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2009 hos KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS (tidligere DANDY A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Thomas Ahle i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 28. september 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 35.215' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ahle Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
STARK Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
Ahle Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
STARK Sourcing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
Stark Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.09.2024 Ny -
STARK Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2024 Ny
Tidslinje (34)
-
AGRI-NORCOLD A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
DANISH CROWN A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2022 - 17.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Ahle er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ahle Invest Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab Ahle Invest Holding ApS har Thomas dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Thomas Ahle, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Thomas Ahle har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos DAT-SCHAUB A/S der præsenterede et overskud på 623.399' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos ESS-FOOD HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 11.574' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2020 til 2024 hos DAT-SCHAUB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.662.000' DKK (LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 18.000' DKK (STARK Sourcing A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.747.000' DKK (LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 42' DKK (DC PORK RØNNE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jais Stampe Li Valeur.