Henrik Schelde Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 1977 (47 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.S.H.. RØDDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.789' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -407' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN, RØDDING A/S (Nu: M.S.H.. RØDDING A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 21.248' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN, RØDDING A/S (Nu: M.S.H.. RØDDING A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 35.841' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af M.S.H.. RØDDING A/S (47 år 3 måneder) |
Seed: 1476132521
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved M.S.H.. RØDDING A/S (tidligere AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN, RØDDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Henrik Schelde Hansen nu besiddet i 47 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.246' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
M.S.H.. RØDDING A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
HENRIK SCHELDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Via M.S.H.. RØDDING A/S -
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
Via AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S -
SCHELDE HANSEN. RØDDING ApS
Via AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S -
VICTAR A/S
Via AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S -
BetterBoard ApS
Via M.S.H.. RØDDING A/S
Direktørposter (1)
-
HENRIK SCHELDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
M.S.H.. RØDDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.1977
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2003
Registreringsdato: 01.07.2003
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.05.2003 - Stadig aktiv
Direktør
23.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.1977 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2003 - 18.12.2023
Ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via M.S.H.. RØDDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1994 - 18.12.2023
Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN, RØDDING A/S (Nu: M.S.H.. RØDDING A/S) landede et overskud på 2.246' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN, RØDDING A/S (Nu: M.S.H.. RØDDING A/S) landede et underskud på 407' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Anni Kristine Hansen.