Otto Skak
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1992 (32 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FONDEN KOLDING HOTEL APARTMENTS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 622.563' DKK SPAR NORD FONDEN (2022) |
Største underskud: | -395.741' DKK SPAR NORD FONDEN (2018) |
Største egenkapital: | 2.762.525' DKK SPAR NORD FONDEN (2023) |
Største gæld: | 103.147' DKK SPAR NORD FONDEN (2023) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos SLOTSSØBADETS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SLOTSSØBADETS FOND (17 år 11 måneder) |
Seed: 172497482
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1992 ved FONDEN KOLDING HOTEL APARTMENTS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Otto Skak i 6 måneder, før fratrædelsen den 4. marts 1993.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen boliganvisning, ferieboligudlejning mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.947' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
KIF HÅNDBOLD ELITE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2023 -
RETTIGHEDSSELSKABET SKYBOX ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
KIF HÅNDBOLD ELITE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
RETTIGHEDSSELSKABET SKYBOX ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
SLOTSSØBADETS FOND
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Otto har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.09.2005 - 01.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2017 - 24.02.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - 30.09.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2008 - 24.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Otto har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 1997 til 2009 hos EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJ 2008 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 127.192' DKK (SPAR NORD FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.963' DKK (SLOTSSØBADETS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.762.525' DKK (SPAR NORD FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.359' DKK (KOLDING BYTØMRER/BYMALER A/S (Nu: KOLDING BYTØMRER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Lars Ewald.