Anton Yding
Karrieren startede hos: | DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.337' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2019) |
Største underskud: | -99.091' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2020) |
Største egenkapital: | 320.183' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2014-15) |
Største gæld: | 853.925' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1.592 årsværk hos JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2016) |
Seed: 858942567
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (tidligere DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anton Yding i 103 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 4. august 2020.
I dag arbejder virksomheden med udgivelse af distrikts- og annonceblade. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.527' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET JFM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2014 -
DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.08.2020 -
JFM P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2020
Registreringsdato: 05.08.2020 -
DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE A/S (Nu: DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2020
Registreringsdato: 04.08.2020 -
VESTKYSTENS DISTRIKTSBLADE A/S (Nu: SYDDANSKE MEDIER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2017
Registreringsdato: 23.06.2017
Blå bog (fortsat)
Anton har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 107 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.1917 - 04.08.2020
Bestyrelsesmedlem
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2002 - 23.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2002 - 30.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Anton Yding har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) der præsenterede et overskud på 18.337' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) der præsenterede et underskud på 99.091' DKK.
Anton har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 103 år 2 måneder fra 1917 til 2020 hos DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.984' DKK (JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 167.019' DKK (JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.893' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK FYNSKE MEDIER A/S (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET JFM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anton' netværk er Poul Vig Nielsen.