Jørgen Skjønnemand Holmegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.077' DKK HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2021) |
Største underskud: | -9' DKK MKCA2020 Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 16.339' DKK HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2021) |
Største gæld: | 21.758' DKK HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2019) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (30 år 4 måneder) |
Seed: 1260391426
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1992 hos HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (tidligere PBH NR. 21.878 ApS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jørgen Skjønnemand Holmegaard i 30 år 4 måneder, inden stoppet den 1. juli 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.942' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JSH2 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Via JSH2 Holding ApS -
Ejendomsselskabet Holmboes Alle 9 ApS
Via JSH2 Holding ApS
Direktørposter (3)
-
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023 -
JSH2 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Ejendomsselskabet Holmboes Alle 9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
MKCA2020 Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 79% -
Direktør og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.05.2022 - 31.05.2022
Reel ejer
31.05.2022 - 29.09.2023
Direktør
01.06.2022 - 16.09.2024
Reel ejer
30.09.2023 - 16.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.1992 - 01.07.2022
Reel ejer
08.07.2016 - 04.08.2024
Bestyrelsesmedlem
08.07.2022 - 30.03.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 79% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.06.2011 - 01.07.2020
Ejerandel: 66.66-89.99%
Jørgen Skjønnemand Holmegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JSH2 Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.161' DKK. Gennem sit holdingselskab JSH2 Holding ApS har Jørgen dermed også andele i HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (66.66-89.99%) samt Ejendomsselskabet Holmboes Alle 9 ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jørgen Skjønnemand Holmegaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS landede et overskud på 15.077' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.942' DKK (HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.161' DKK (JSH2 Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 419' DKK (MKCA2020 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Casper Brodersen Andersen.