Niels Ole Sloth
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 77.959' DKK N. O. S. HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -601' DKK N. O. S. HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 81.181' DKK N. O. S. HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 26.165' DKK ApS KBIL 38 NR. 1625 (Nu: FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ApS KBIL 38 NR. 1625 (Nu: FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S (32 år 10 måneder) |
Seed: 487798050
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1991 i FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1625) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Ole Sloth i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 8. september 1993.
Nu arbejder virksomheden med forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 5.896' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N. O. S. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Villa Strand 2019 ApS
Via N. O. S. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Villa Strand 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2020 -
FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1991 -
N. O. S. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2020
Registreringsdato: 09.09.2020 -
Villa Strand 2019 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020 -
FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2005
Registreringsdato: 03.11.2005
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1991 - 08.09.1993
Direktør
01.11.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.09.2000 - 09.03.2022
Bestyrelsesmedlem
03.11.2005 - 09.09.2020
Ejerandel: 100%
Niels Ole Sloth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N. O. S. HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 76.769' DKK. Igennem holdingselskabet N. O. S. HOLDING ApS har Niels derfor også ejerandele i Villa Strand 2019 ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Niels Ole Sloth, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor N. O. S. HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 77.959' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor N. O. S. HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 601' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Malene Marie Sloth.