Stefan Schelde Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.S.H.. RØDDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 9.716' DKK BAXX OF SCANDINAVIA A/S (Nu: BAXX PROMOTION A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -4.156' DKK BAXX OF SCANDINAVIA A/S (Nu: BAXX PROMOTION A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 21.248' DKK M.S.H.. RØDDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 35.841' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos BAXX OF SCANDINAVIA A/S (Nu: BAXX PROMOTION A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.S.H.. RØDDING A/S (27 år 9 måneder) |
Seed: 331001932
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1996 hos M.S.H.. RØDDING A/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Stefan Schelde Hansen købte sig ind i virksomheden den 30. november 1996 og havde en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Stefan af: Mogens Schelde Hansen, Henrik Schelde Hansen og Karina Schelde Hansen. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Stefan nu besiddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et overskud på 2.246' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
M.S.H.. RØDDING A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
SSH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Via M.S.H.. RØDDING A/S -
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
Via AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S -
SCHELDE HANSEN. RØDDING ApS
Via AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S -
VICTAR A/S
Via AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S -
BetterBoard ApS
Via M.S.H.. RØDDING A/S
Direktørposter (2)
-
SSH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2005 -
BetterBoard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
M.S.H.. RØDDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2000 -
BetterBoard ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
BetterBoard ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
BetterBoard ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
BAXX OF SCANDINAVIA A/S (Nu: BAXX PROMOTION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2017
Registreringsdato: 30.03.2017
Blå bog (fortsat)
Stefan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.03.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.11.1996 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2017 - 10.10.2023
Direktør og Reel ejer
09.02.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,2% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2009 - 30.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2012 - 28.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Stefan Schelde Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SSH HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.922' DKK. Gennem sit holdingselskab SSH HOLDING ApS har Stefan dermed også andele i BetterBoard ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Stefan Schelde Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Stefan Schelde Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos BAXX OF SCANDINAVIA A/S (Nu: BAXX PROMOTION A/S) der præsenterede et overskud på 3.939' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos BetterBoard ApS der præsenterede et underskud på 1.142' DKK.
Stefan har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 9 måneder fra 2000 til i dag hos M.S.H.. RØDDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Henrik Schelde Hansen.