Allan Garde
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | DANSK OTC HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.540' DKK DANSK PENSIONSINVEST ApS (Nu: MR INV 2 ApS) (2019) |
Største underskud: | -4.892' DKK DANSK PENSIONSINVEST ApS (Nu: MR INV 2 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.835' DKK DANSK PENSIONSINVEST ApS (Nu: MR INV 2 ApS) (2014) |
Største gæld: | 3.999' DKK DANSK PENSIONSINVEST ApS (Nu: MR INV 2 ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DANSK PENSIONSINVEST ApS (Nu: MR INV 2 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af Willis Towers Watson Consultancy Services I/S (7 måneder) |
Seed: 704463362
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2009 i DANSK OTC HOLDING ApS (tidligere 3GD HOLDING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Allan Garde i 5 måneder, inden stoppet d. 11. marts 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. juni 2014.
Direktørposter (1)
-
Willis Towers Watson Consultancy Services I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2024
Tidslinje (7)
-
Willis Towers Watson Consultancy Services I/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
3GD HOLDING ApS (Nu: DANSK OTC HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2010
Registreringsdato: 11.03.2010 -
DANSK PENSIONSINVEST ApS (Nu: MR INV 2 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2010
Registreringsdato: 05.03.2010
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2009 - 11.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.09.2009 - 05.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab