Karsten Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINANS-SUPPORT ApS (Revisor) |
Største overskud: | 493.133' DKK ANKA HOLDING ApS (Nu: Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding.) (2015-16) |
Største underskud: | -5.787' DKK J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.210.624' DKK ANKA HOLDING ApS (Nu: Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding.) (2015-16) |
Største gæld: | 448.433' DKK ANKA HOLDING ApS (Nu: Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding.) (2015-16) |
Flest årsværk: | 119 årsværk hos REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: RL Registreret Revisionsaktieselskab) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding. (28 år 1 måned) |
Seed: 632983139
Det hele begyndte for alvor dengang i 1995 ved FINANS-SUPPORT ApS (tidligere K. J. - REVISION ApS) som Revisor og Direktør. Denne rolle havde Karsten Jensen i 14 år 2 måneder, før fratrædelsen den 21. december 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 308' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding.
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
JOCA TRADING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019 -
Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.1996 -
RB Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019 -
Joca Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2024 -
Postgården anno 1953 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2021 -
Søndergade 10, Struer ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2021
Tidslinje (54)
-
J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
RL STRUER HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.07.2022
Registreringsdato: 25.07.2022 -
RL STRUER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.07.2022
Registreringsdato: 25.07.2022
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor ANKA HOLDING ApS (Nu: Registreret Revisionsanpartsselskab Anka Holding.) fremviste et overskud på 493.133' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor RB GLASFIBER A/S (Nu: RB Ejendomme A/S) fremviste et underskud på 243' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.050' DKK (STS BILER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.036' DKK (J.C. LØKKES MASKINFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 23.618' DKK (STS BILER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (Søndergade 10, Struer ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Søren Andersen Jensen.