Preben Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 1980 (44 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUTO FINANS NORD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 853.910' DKK SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -30.351' DKK Thostrup Invest A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.332.362' DKK SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 271.630' DKK DS GRUPPEN A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 178 årsværk hos ELCOBYG A/S (Nu: DS ELCOBYG A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HIMMERLANDSBANKEN AKTIESELSKAB (18 år 3 måneder) |
Seed: 1132304351
Karrieren som erhvervsleder startede i 1980 ved AUTO FINANS NORD A/S (tidligere HOBRO INVEST ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Preben Johansen i 13 år 1 måned, før stoppet den 28. maj 1993.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. juni 2002.
Direktørposter (1)
-
SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (50)
-
Thostrup Invest A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
Hobro IK A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
Hobro IK A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2020
Registreringsdato: 05.10.2020
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.10.2015 - 11.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2016 - 04.10.2020
Bestyrelsesmedlem
05.10.2020 - 28.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2017 - 16.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2003 - 20.10.2004
Bestyrelsesmedlem
23.06.2017 - 28.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved DS GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 363.746' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved Hobro IK A/S der præsenterede et underskud på 8.125' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 3 måneder fra 2024 til 2006 hos HIMMERLANDSBANKEN AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 324.017' DKK (DS GRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.045.874' DKK (DS GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -10.952' DKK (Hobro IK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Svend Møller Hansen.