Christian Bevort
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Moland Film Company A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.837' DKK KIND Film & Creative Services ApS (2022) |
Største underskud: | -35.231' DKK Patchwork Group A/S (Nu: Belong Group A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 51.687' DKK Scandinavian Film Fund I K/S (2022) |
Største gæld: | 31.848' DKK HELIKOPTER A/S (Nu: BELONG A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HELIKOPTER A/S (Nu: BELONG A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Moland Film Company A/S (32 år 10 måneder) |
Seed: 960381415
Erhvervskarrieren startede i 1991 hos Moland Film Company A/S (tidligere A/S PSE NR. 4512) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Bevort i 7 år 1 måned, før stoppet d. 15. december 1998.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 206' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CB Holding Lyngby A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
Moland Film Company A/S
Via CB Holding Lyngby A/S -
WELCOME POST PRODUCTION A/S
Via CB Holding Lyngby A/S -
Tales Inc Copenhagen A/S
Via CB Holding Lyngby A/S -
Kagefabrikken1 ApS
Via Tales Inc Copenhagen A/S -
Scandinavian Film Funds Management Holding ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS
Via Scandinavian Film Funds Management Holding ApS -
Scandinavian Film Fund I K/S
Via Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS -
Scandinavian Film Funds Distribution ApS
Via Scandinavian Film Funds Management Holding ApS -
SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
KIND Film & Creative Services ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
AGENT ZOO ApS
Via KIND Film & Creative Services ApS -
Human Film & Creative Services ApS
Via KIND Film & Creative Services ApS -
Filmhuset 24 ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
Painkiller ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
KUNSTINE ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
Surprise Studio ApS
Via CB Holding Lyngby A/S -
Os Kaffe og Vin ApS
Via CB Holding Lyngby A/S
Direktørposter (7)
-
Kagefabrikken1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2023 -
CB Holding Lyngby A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2015 -
Moland Film Company A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1991 -
Os Kaffe og Vin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024 -
Surprise Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
Tales Inc Copenhagen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2023 -
Human Film & Creative Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
Scandinavian Film Funds Management Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2024 -
Kagefabrikken1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2022 -
CB Holding Lyngby A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2015 -
Moland Film Company A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2002 -
Surprise Studio ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Tales Inc Copenhagen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2023 -
WELCOME POST PRODUCTION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.08.2017
Tidslinje (95)
-
Scandinavian Film Funds Management Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
Human Kaffe & Vin ApS (Nu: Os Kaffe og Vin ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Direktør og Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,7% -
Reel ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,75% -
Reel ejer
05.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Christian Bevort er også ejer af 2 holdingselskaber Scandinavian Film Fund I Komplementar ApS (44,4%) samt SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS (44,4%).
Se også koncerndiagram for Christian Bevort, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Bevort har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos PATCHWORK GROUP A/S (Nu: CB Holding Lyngby A/S) der præsenterede et overskud på 6.025' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos PATCHWORK GROUP A/S (Nu: CB Holding Lyngby A/S) der præsenterede et underskud på 6.044' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 7 måneder fra 2002 til i dag hos Moland Film Company A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.079' DKK (KIND Film & Creative Services ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21.655' DKK (Scandinavian Film Fund I K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.175' DKK (Scandinavian Film Fund I K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.180' DKK (Tales Inc Copenhagen A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Kim Magnusson.