Peter Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET BETULA 2000 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.271.365' DKK INTERDAN HOLDING A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S) (2021) |
Største underskud: | -272.427' DKK INTERDAN INVEST A/S (Nu: K.W. Bruun Invest A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 4.634.437' DKK INTERDAN HOLDING A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.472.063' DKK ERHVERVSBILER KØBENHAVN A/S (Nu: K. W. Bruun Import A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 358 årsværk hos INTERDAN HOLDING A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11 (23 år 9 måneder) |
Seed: 1993570613
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved AKTIESELSKABET BETULA 2000 (tidligere DANSK LIFT-AGENTUR ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Johansen i 17 år 2 måneder, før stoppet den 22. februar 1994.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 6.551' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-21
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-53
Ejerandel: 10-14.99% -
PBJ Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S HABRO-TAMWORTH
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11 -
K/S HABRO-HAMPSTEAD
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-21 -
K/S HABRO-SOUTHAMPTON
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-53 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-56
Via K/S HABRO-SOUTHAMPTON -
HABRO-56, KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-56
Bestyrelsesposter (8)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2001 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-21
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2009 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-53
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2009 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-56
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2009 -
K/S HABRO-TAMWORTH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2001 -
K/S HABRO-HAMPSTEAD
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2009 -
K/S HABRO-SOUTHAMPTON
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2009 -
HABRO-56, KOMMANDITAKTIESELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2009
Tidslinje (133)
-
Realfiction Lab ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
REALFICTION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
03.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via K/S HABRO-SOUTHAMPTON -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
04.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
03.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-56 -
Ejer
06.08.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Peter Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved ERHVERVSBILER KØBENHAVN A/S (Nu: K. W. Bruun Import A/S) der præsenterede et overskud på 537.178' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved REALFICTION ApS der præsenterede et underskud på 9.740' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 7 måneder fra 2001 til i dag hos ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.040.380' DKK (ERHVERVSBILER KØBENHAVN A/S (Nu: K. W. Bruun Import A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.039' DKK (Realfiction Lab ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.634.437' DKK (INTERDAN HOLDING A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 184' DKK (HABRO-56, KOMMANDITAKTIESELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Niels Peter Louis-hansen.