Kim Kassow Feldt
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KKFELDT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 21.127' DKK A/S DIFKO VALUEBUILDING I (2019) |
Største underskud: | -3.030' DKK EBH TYSKLAND 1 A/S (2014) |
Største egenkapital: | 60.067' DKK A/S DIFKO VALUEBUILDING I (2019) |
Største gæld: | 19.994' DKK AM 100 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KKFELDT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VALUEBUILDING ApS (10 år 5 måneder) |
Seed: 1784311909
Karrieren som leder begyndte den dag i 2010 hos KKFELDT ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Kim Kassow Feldt i 2 måneder, inden stoppet den 19. august 2010.
Nu opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.286' DKK.
Direktørposter (11)
-
ValueBuilding IV A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2018 -
A/S ValueBuilding VII
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2019 -
A/S Difko ValueBuilding III
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2015 -
A/S DIFKO VALUEBUILDING II
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2014 -
ValueBuilding IX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021 -
A/S ValueBuilding VIII
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2021 -
A/S ValueBuilding VI
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2019 -
A/S DIFKO VALUEBUILDING I
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2014 -
ValueBuilding V A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019 -
VALUEBUILDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2014 -
AM 100 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
ValueBuilding IV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2018 -
A/S ValueBuilding VII
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2019 -
A/S ValueBuilding VIII
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2021 -
ValueBuilding V A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
EBH TYSKLAND 1 A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
EBH TYSKLAND 1 A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
EBH TYSKLAND 1 A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor A/S DIFKO VALUEBUILDING I landede et overskud på 21.127' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor EBH TYSKLAND 1 A/S landede et underskud på 3.030' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.716' DKK (A/S DIFKO VALUEBUILDING I).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.702' DKK (A/S ValueBuilding VI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.310' DKK (A/S DIFKO VALUEBUILDING I).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.862' DKK (A/S DIFKO VALUEBUILDING II).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Richard Sandmand.