Claus Staunstrup Nilsson
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 852' DKK FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (2019) |
Største underskud: | -700' DKK FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (2022) |
Største egenkapital: | 2.571' DKK FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (2020) |
Største gæld: | 3.747' DKK FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN (2 år 2 måneder) |
Seed: 189841868
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 i FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Staunstrup Nilsson i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 21. juni 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 135' DKK.
Tidslinje (2)
-
FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2012
Registreringsdato: 21.06.2012 -
FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2010
Registreringsdato: 25.03.2010
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2010 - 21.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Finn Schwarz.