Jesper Følbæk Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS NORDLANDSVEJ 92. RISSKOV (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.423' DKK FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS) (2022) |
Største underskud: | -12.489' DKK TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 28.451' DKK FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS) (2023) |
Største gæld: | 76.495' DKK FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S (21 år 10 måneder) |
Seed: 221824979
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1990 hos ApS NORDLANDSVEJ 92. RISSKOV (tidligere ApS KBIL 3 NR. 1092) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Følbæk Nielsen i 15 år 3 måneder, før stoppet d. 31. maj 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Følbæk Gruppen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S
Via Følbæk Gruppen ApS -
Hansen & Graversen A/S
Via TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S -
TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS
Via TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S -
Hillerød Fodbold Elite A/S
Via TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS -
Team Red Performance Håndbold Elite ApS
Via TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S -
NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD A/S
Via Team Red Performance Håndbold Elite ApS -
EJENDOMME HOLDING ApS
Via Følbæk Gruppen ApS -
EMN INVEST ApS
Via Følbæk Gruppen ApS -
PJ EJENDOMME ApS
Via Følbæk Gruppen ApS -
EJENDOMSSELSKABET BØRGE NIELSEN ApS
Via Følbæk Gruppen ApS -
LeanMail ApS
Via Følbæk Gruppen ApS -
Kirppu Group ApS
Via Følbæk Gruppen ApS -
Kirppu Danmark ApS
Via Kirppu Group ApS -
Helsingørsgade 13B ApS
Via Følbæk Gruppen ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMME HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2004 -
PJ EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2005 -
EJENDOMSSELSKABET BØRGE NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET MØLLESTRÆDE9. HILLERØD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2010 -
TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2002 -
Hansen & Graversen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
Ejendomsaktieselskabet Hertz Minde
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
EJENDOMME HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Reel ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Reel ejer og Direktør
25.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS) kunne fremvise et overskud på 8.423' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S kunne fremvise et underskud på 12.489' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.850' DKK (FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.731' DKK (Murerfirmaet Hillerød A/S (Nu: Hansen & Graversen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.451' DKK (FØLBÆK HOLDING ApS (Nu: Følbæk Gruppen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -243' DKK (Helsingørsgade 13B ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Peter Følbæk Nielsen.