Tommy Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | WEPTOS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.437' DKK MASKINFABRIKKEN KUNI A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.710' DKK PHS 201 ApS (Nu: WEPTOS A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 19.032' DKK PHS 201 ApS (Nu: WEPTOS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 13.158' DKK PHS 201 ApS (Nu: WEPTOS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos MASKINFABRIKKEN KUNI A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WEPTOS A/S (32 år 11 måneder) |
Seed: 686170974
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1991 hos WEPTOS A/S (tidligere PHS 201 ApS) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Tommy Larsen i 31 år 11 måneder, inden stoppet den 2. oktober 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen produktion af elektricitet. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 1.298' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
2MMY HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WEPTOS A/S
Via 2MMY HOLDING A/S -
OUTTUB A/S
Via 2MMY HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
WEPTOS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2023 -
OUTTUB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2004 -
2MMY HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.1998
Bestyrelsesposter (4)
-
WEPTOS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1991 -
OUTTUB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2004 -
2MMY HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.1998 -
MASKINFABRIKKEN KUNI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2015
Tidslinje (10)
-
WEPTOS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
PHS 201 ApS (Nu: WEPTOS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
MASKINFABRIKKEN KUNI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2015
Registreringsdato: 24.02.2015
Blå bog (fortsat)
Tommy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
17.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.1991 - 02.10.2023
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.11.1991 - Stadig aktiv
Direktør
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70%
Tommy Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 2MMY HOLDING A/S (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.471' DKK. Igennem sit holdingselskab 2MMY HOLDING A/S har Tommy dermed også ejerandele i WEPTOS A/S (66.66-89.99%) samt OUTTUB A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tommy Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor OXYDICE A/S (Nu: OUTTUB A/S) fremviste et overskud på 4' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor PHS 201 ApS (Nu: WEPTOS A/S) fremviste et underskud på 1.710' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Nicolai Brommann Carøe.