Per Rommelhof Reimer
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ACCOFLUOR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 268.531' DKK SP GROUP A/S (2022) |
Største underskud: | -14.053' DKK M-PAYG APS (Nu: X-SOLAR SYSTEMS APS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.463.570' DKK SP GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 178.809' DKK GIBO PLAST A/S (2021) |
Flest årsværk: | 2.380 årsværk hos SP GROUP A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ACCOFLUOR A/S (14 år 7 måneder) |
Seed: 1215904081
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1982 hos ACCOFLUOR A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Rommelhof Reimer i 14 år 7 måneder, inden stoppet den 23. juni 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NORDBO ROBOTICS A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
X-SOLAR SYSTEMS APS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (2)
-
NORDBO ROBOTICS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2022 -
X-SOLAR SYSTEMS APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2019
Tidslinje (26)
-
M-PAYG APS (Nu: X-SOLAR SYSTEMS APS) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.01.2023
Registreringsdato: 13.01.2023 -
NORDBO ROBOTICS A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
NORDBO ROBOTICS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
31.08.2022 - 31.08.2022
Ejer og Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2012 - 23.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2005 - 25.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2005 - 30.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Rommelhof Reimer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos NORDBO ROBOTICS A/S der præsenterede et overskud på 4.997' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos M-PAYG APS (Nu: X-SOLAR SYSTEMS APS) der præsenterede et underskud på 14.053' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 1982 til 1997 hos ACCOFLUOR A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 201.060' DKK (SP GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.053' DKK (M-PAYG APS (Nu: X-SOLAR SYSTEMS APS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.463.570' DKK (SP GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20.531' DKK (M-PAYG APS (Nu: X-SOLAR SYSTEMS APS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Leo Zhou.